Hanes ariannol PETERBOROUGH COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 299823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £804.01k | £1.01m | £1.37m | £1.26m | £986.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £807.22k | £923.20k | £1.15m | £1.11m | £982.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £40.00k | N/A | £40.00k | £169.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £625.66k | £678.54k | £1.00m | £939.12k | £661.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £144.63k | £161.41k | £0 | £142.21k | £142.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £123.82k | £303.56k | £163.34k | £172.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £734 | £1.23k | £259 | £95 | £3.86k | |
|
Incwm - Arall | £32.98k | £45.30k | £67.25k | £12.27k | £5.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £939.12k | £661.61k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £807.22k | £923.20k | £1.15m | £1.11m | £982.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.11m | £982.16k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.