ymddiriedolwyr PETERBOROUGH COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Rhif yr elusen: 299823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Jelley MBE JP | Cadeirydd | 03 January 2022 |
|
|
||||
Rachel Joy Nicholls | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Eva Rosalind Woods | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Kenneth Sheraton | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Alric Blake | Ymddiriedolwr | 13 October 2022 |
|
|
||||
Sharon Hope Keogh | Ymddiriedolwr | 03 January 2022 |
|
|
||||
Sheila Walsh | Ymddiriedolwr | 03 January 2022 |
|
|
||||
RATILAL JOSHI | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|||||
Amanda Thompson | Ymddiriedolwr | 29 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.