Hanes ariannol THE KINGFISHER (ESSEX) CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 299858
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.70k £19.37k £21.69k £23.70k £21.60k
Cyfanswm gwariant £26.22k £25.83k £14.89k £13.78k £24.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A