THE BRITISH ACADEMY OF FORENSIC SCIENCES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Academy is an information and education charity that exists to encourage the study, imrpove the practice and advance the knowledge of Forensic Sciences in Science, Medicine and the Law.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Awst 1988: Cofrestrwyd
- BAFS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Alexander | Cadeirydd | 22 April 2013 |
|
|
||||
David Kennedy | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Dr Piyal Sen | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Paul Dainty | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|
||||
Professor Peter Vanezis | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Lorna Hackett | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|||||
Professor Peter Watson | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Leisa Nichols-Drew | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Leslie Millin | Ymddiriedolwr | 17 October 2019 |
|
|
||||
Dr Andrew Forrester | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Professor DENISE SYNDERCOMBE COURT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.41k | £26.83k | £27.72k | £52.08k | £36.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £35.64k | £23.08k | £23.25k | £94.35k | £51.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Chwefror 2025 | 99 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Chwefror 2025 | 99 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mai 2024 | 190 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 08 Mai 2024 | 190 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Chwefror 2023 | 100 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Chwefror 2023 | 100 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Ionawr 2022 | 65 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Ionawr 2022 | 65 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Ionawr 2021 | 89 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Ionawr 2021 | 89 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26TH MAY 1988 AS AMENDED ON 3 JUNE 1999 AND 7 APRIL 2008.
Gwrthrychau elusennol
1. TO ENCOURAGE THE STUDY, IMPROVE THE PRACTICE AND ADVANCE THE KNOWLEDGE OF THE FORENSIC SCIENCES, RELATING TO MEDICINE, SCIENCE AND THE LAW. 2. TO IMPROVE AND DEVELOP THE EDUCATION AND KNOWLEDGE OF BOTH THOSE ACTIVELY CONCERNED IN THE PRACTICE OF THE FORENSIC SCIENCES AND OF THE PUBLIC GENERALLY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
King's College London
150 Stamford Street
London
SE1 9NH
- Ffôn:
- 07966262167
- E-bost:
- contact@bafs.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window