Hanes ariannol CENTRE 404
Rhif yr elusen: 299889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.30m | £6.85m | £6.78m | £6.84m | £7.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.97m | £5.89m | £6.16m | £6.76m | £7.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.65k | £4.67m | £6.21m | £6.50m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | £47.29k | £37.35k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.45k | £8.07k | £11.50k | £17.93k | £14.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £440 | £1.52k | £2.62k | £6.78k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.28m | £6.82m | £6.75m | £6.78m | £7.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.90k | £8.90k | £1.83k | £1.34k | £9.39k | |
|
Incwm - Arall | £2.71k | £6.03k | £4.28k | £31.96k | £11.94k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.97m | £5.89m | £6.12m | £6.73m | £7.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.00k | £2.80k | £35.27k | £27.24k | £26.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £60.74k | £68.60k | £60.96k | £89.91k | £90.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.