Ymddiriedolwyr HAVERSHAM SOCIAL AND COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 300276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (99 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JACQUELINE YVONNE BROWN Cadeirydd
Dim ar gofnod
RICHARD JAMES PRYOR Ymddiriedolwr 08 January 2024
MILTON KEYNES PARKS TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Fiona Jessica Viney Ymddiriedolwr 11 March 2019
Dim ar gofnod
Louise Reid Ymddiriedolwr 11 December 2017
Dim ar gofnod
Barry Clift Ymddiriedolwr 10 October 2016
Dim ar gofnod
Holly Sains Ymddiriedolwr 19 January 2010
Dim ar gofnod