Ymddiriedolwyr NAPHILL VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS
Rhif yr elusen: 300309

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIVE LAWRENCE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rob McMurray | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
Jason Fletcher | Ymddiriedolwr | 07 April 2025 |
|
|
||||
DAVID EVANS | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Bartha Elizabeth Pitman | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Jennifer Tench | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
DARREN LOMAS | Ymddiriedolwr | 07 June 2021 |
|
|
||||
Joanne Keattch | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|
||||
Peter Williams | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Linda Clark | Ymddiriedolwr | 04 September 2017 |
|
|
||||
TANYA STEVENS | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|
||||
PAUL RIGLAR | Ymddiriedolwr | 04 April 2016 |
|
|
||||
Gloria Mildred Leflaive | Ymddiriedolwr | 09 April 2002 |
|
|
||||
SARAH BACON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ANDREW WASILEWSKI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CATHRYN CARTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.