Hanes ariannol 24TH ABINGDON SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 300481
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.95k £23.49k £22.77k £27.25k £47.45k
Cyfanswm gwariant £21.79k £9.58k £36.08k £23.82k £42.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.91k £10.67k N/A N/A