CAMBRIDGESHIRE EAST GUIDES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Girlguiding, as part of a worldwide Movement, enables young girls and women to fulfil their potential to take an active and responsible role in society through a programme of activities delivered by trained volunteer leaders.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
920 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 22 Mai 1967: Cofrestrwyd
- CAMBS EAST GUIDES (Enw gwaith)
- GIRLGUIDING CAMBRIDGESHIRE EAST (Enw gwaith)
- CAMBRIDGE AND THE ISLE OF ELY BRANCH OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- CAMBRIDGESHIRE EAST GIRL GUIDES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Adams | Cadeirydd | 01 June 2023 |
|
|
||||
Linda Tilbrook | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Lindsey Eldridge | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|
||||
Susan Carpenter | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
DEANNA RAVEN | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|||||
Ellen Tack | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Caroline Stevens | Ymddiriedolwr | 12 June 2021 |
|
|
||||
Sarah Anderson | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Kate Willetts | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
Tina Walker | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Elaine Hallworth | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
SHEILA MAY BETTS | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|||||
Lisa Elaine King | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £170.49k | £107.07k | £116.37k | £205.85k | £181.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £161.10k | £92.78k | £116.72k | £203.99k | £142.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.12k | £17.91k | £5.87k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 30 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 14/12/1922
Gwrthrychau elusennol
UNIT OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION
Maes buddion
AS DEFINED BY MAP FORMING PART OF THE OFFICIAL YEARBOOK FROM TIME TO TIME BY THE GUIDE ASSOCIATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COUNTY OFFICE
3 QUY COURT
COLLIERS LANE
STOW-CUM-QUY
CAMBRIDGE
CB25 9AU
- Ffôn:
- 01223813917
- E-bost:
- office@cambseastguides.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window