Hanes ariannol BRATTON FLEMING VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 300777
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.19k £18.91k £13.10k £22.35k £21.24k
Cyfanswm gwariant £13.88k £11.78k £18.55k £15.80k £22.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £620 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.02k £10.00k £2.67k £3.31k £1.62k