Ymddiriedolwyr BRATTON FLEMING VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 300777

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terrance James Shapland | Cadeirydd | 09 March 2022 |
|
|
||||
Henrietta Clay | Ymddiriedolwr | 05 March 2025 |
|
|
||||
Christopher Lawrence | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Kirstie Cochrane | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Veronika Boumova | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Peter Ayrton | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|||||
Emma May Louise Wythes | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Mandy Elizabeth Robbins | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Fraser Dickson | Ymddiriedolwr | 17 June 2021 |
|
|
||||
Lizzie Bethune | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||
Tracey Tapp | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||
ELSIE WILMETTS | Ymddiriedolwr | 16 January 2013 |
|
|
||||
MRS L SHAPLAND | Ymddiriedolwr | 02 January 2012 |
|
|
||||
CHRISTINE TYAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.