Hanes ariannol DEREK FLANNERY PLAYING FIELD ASSOCIATION (COMMONLY KNOWN AS WETHERSFIELD PFA)
Rhif yr elusen: 301434
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.41k | £8.91k | £7.95k | £9.12k | £65.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.20k | £8.25k | £6.16k | £9.05k | £8.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.