ymddiriedolwyr WRITTLE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 301445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Percival | Cadeirydd | 21 April 2021 |
|
|
||||
Jeni Collins | Ymddiriedolwr | 20 August 2021 |
|
|
||||
Mary Steadman | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Renato Giuseppe Schmid | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|||||
Mrs Val Wilson | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Clare Williams | Ymddiriedolwr | 08 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.