Hanes ariannol LYNDHURST AND DISTRICT COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 301883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £93.14k £82.04k £139.65k £173.70k £255.61k
Cyfanswm gwariant £105.08k £107.30k £129.75k £151.59k £233.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £27.00k £24.50k £4.48k £2.63k £32.99k