ymddiriedolwyr 3RD RINGWOOD SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 302282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALASTAIR DUNCAN | Cadeirydd |
|
||||||
Zena Mallalieu | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Samantha Louise Jeanes | Ymddiriedolwr | 02 September 2018 |
|
|
||||
David Alexander Mark Rowden | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Dorothy Noakes | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|||||
David John Gillam | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
Stephen Parris | Ymddiriedolwr | 10 January 2014 |
|
|
||||
ELESTRA ANN GILLAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.