ymddiriedolwyr WATFORD SOCIAL CENTRE FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 302491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Marsh | Cadeirydd |
|
|
|||||
Edward Marsh | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Nicholas John Rayner | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|
||||
Michael Brunton | Ymddiriedolwr | 17 March 2020 |
|
|
||||
Rachael Gilthorpe | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|||||
Abigail Radcliffe | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Diane Abbott | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
||||
Dennis Dumbleton | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||
HILDA MATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD TOWNLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.