Hanes ariannol ST EDITH HALL
Rhif yr elusen: 302774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.07k | £50.03k | £24.69k | £23.87k | £29.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.88k | £34.27k | £42.30k | £29.64k | £32.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.80k | £1.80k | £15.10k | £2.98k | £3.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.