Ymddiriedolwyr FASSNIDGE MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 303078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Adam Bennett Cadeirydd 15 April 2021
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
John Hensley Ymddiriedolwr 15 January 2025
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Kamal Preet Kaur Ymddiriedolwr 15 January 2025
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Reva GUDI Ymddiriedolwr 20 September 2023
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Connor Liberty Ymddiriedolwr 17 May 2023
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
James Attias Ymddiriedolwr 26 January 2022
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Johanna Marren-King Ymddiriedolwr 15 April 2021
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
REETA CHAMDAL Ymddiriedolwr 13 May 2020
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
KELLY MARTIN Ymddiriedolwr 13 May 2020
THE KATE FASSNIDGE MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser