ymddiriedolwyr STONE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303451
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David James Mote | Cadeirydd |
|
||||||||
Christopher Paul Partridge | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||||
Louise Baldock | Ymddiriedolwr | 07 June 2019 |
|
|
||||||
Jane Marie Ball | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||||
Vicki-Louise Mackney | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||||
BARRY FUKES | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||||
DEBORAH TOLHURST | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||||
DANIEL BAKER | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||||
PAUL TOLHURST | Ymddiriedolwr | 10 September 2013 |
|
|
||||||
ADRIAN REEVE | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||||
JO BYLES | Ymddiriedolwr | 19 October 2011 |
|
|
||||||
KELVIN WILLIAM HOADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
NEIL BRUNSDON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN DOROTHY MARTIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.