ymddiriedolwyr Girlguiding Kent West
Rhif yr elusen: 303470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Beverly Harvey | Cadeirydd | 01 October 2017 |
|
|||||
Sharon Davis | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||
Joanne Lesley Austen | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
DAPHNE STEARN | Ymddiriedolwr | 15 December 2021 |
|
|||||
Karen Anne East | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||
Anne Perry | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.