BROMLEY DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 303547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Scouting actively engages and supports young people in their personal development, empowering them to make a positive contribution to society.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Cyfanswm incwm: £189,810
Cyfanswm gwariant: £179,502

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bromley

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Tachwedd 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 303558 ORPINGTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
  • 26 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BROMLEY BOY SCOUT LOCAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Russell Kevin Zaple Cadeirydd 15 January 2012
GREATER LONDON SOUTH COUNTY SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Derrick SANYAHUMBI Ymddiriedolwr 23 September 2024
HELPING RHINOS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, BECKENHAM.
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Pownall Ymddiriedolwr 15 July 2024
BROMLEY MENCAP
Derbyniwyd: Ar amser
23RD BROMLEY SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Howard Ymddiriedolwr 15 July 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, ORPINGTON
Derbyniwyd: Ar amser
Asif Malik Ymddiriedolwr 15 July 2024
Dim ar gofnod
Timothy Younge Ymddiriedolwr 15 July 2024
Dim ar gofnod
Gary Hurle Ymddiriedolwr 27 March 2023
Dim ar gofnod
Claire-Marie Hannam Ymddiriedolwr 02 September 2019
Dim ar gofnod
Sheila Howard Ymddiriedolwr 19 July 2017
Dim ar gofnod
MR LES DOBBS Ymddiriedolwr 15 January 2012
BROMLEY YOUTH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
TERRY JAMES NEWMAN Ymddiriedolwr 15 January 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £125.22k £115.32k £120.44k £409.70k £189.81k
Cyfanswm gwariant £124.21k £48.75k £79.94k £173.50k £179.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £54.29k £33.59k £8.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 13 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 13 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 06 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 06 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 22 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 22 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 29 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 29 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 26 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 26 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Bromley District Scout Headquarters
15 Prospect Place
BROMLEY
BR2 9HL
Ffôn:
07834329741