Hanes ariannol CARHAMPTON COMMUNITY ORCHARD

Rhif yr elusen: 1072570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.71k £680 £1.14k £1.65k £1.39k
Cyfanswm gwariant £1.09k £389 £1.13k £989 £1.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A