NEWQUAY MIND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity for people with Mental Health difficulties.We operate an open access service every afternoon from 1.30 - 4.00pm.We run several groups in the mornings such as Art & Craft, Yoga, Reiki and Auricular Acupuncture.We also run a Counselling service. We hold Training sessions frequently and we have an ongoing programme of in house training for social work students and the police.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cernyw
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1148097 PENTA HEALTH AND WELLBEING LTD
- 13 Mawrth 1997: Cofrestrwyd
- 22 Tachwedd 2012: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- NEWQUAY AND DISTRICT MIND (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.81k | £85.09k | £85.62k | £74.52k | £93.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.02k | £87.15k | £107.91k | £102.74k | £87.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 02 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 02 Mehefin 2012 | 123 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 31 Ionawr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 13 Gorffennaf 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 21 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 25 Medi 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/10/1988 AS AMENDED ON 18/11/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION AND THE SAFEGUARDING OF MENTAL HEALTH AND THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER IN ASSOCIATION WITH MIND (NATIONAL ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH) IN ACCORDANCE WITH THE AIMS, OBJECTIVES AND POWERS OF MIND
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window