ymddiriedolwyr The Centre for Emotional Health
Rhif yr elusen: 1062514
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Hilary Frances Emery CBE | Cadeirydd | 06 June 2019 |
|
|
||||
Thomas Pease | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Masood Hassan | Ymddiriedolwr | 16 March 2021 |
|
|
||||
Gordon Douglas Beach | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|
||||
Emma Margaret Judge | Ymddiriedolwr | 10 December 2020 |
|
|||||
Wendy Elizabeth Rose OBE | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
VANESSA IRIS EMMETT | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|
||||
ROSALIND JEANNETTE PORTMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.