3RD OSTERLEY GROUP SEA SCOUTS

Rhif yr elusen: 303744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting the development of young people between the ages of 6 and 25 years and helping them achieve their full physical, intellectual, social and spiritual potentials by providing an enjoyable and attractive scheme of progressive training based in the Scout Law and Promise.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £67,779
Cyfanswm gwariant: £36,664

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hounslow

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 27 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Joanna Elizabeth HALL Cadeirydd 08 November 2022
Dim ar gofnod
Elma Manuela Concepcion Bustamente-Dick Ymddiriedolwr 15 September 2022
Dim ar gofnod
DAVID JOHN WALSH Ymddiriedolwr 24 January 2022
Dim ar gofnod
Andrew Wilkinson-Oakley Ymddiriedolwr 29 November 2021
Dim ar gofnod
Catherine Jane Baxter Ymddiriedolwr 29 November 2021
Dim ar gofnod
Hannah Boulton Ymddiriedolwr 29 November 2020
Dim ar gofnod
Robert Alan Kemp Ymddiriedolwr 08 September 2020
Dim ar gofnod
Liam Westley Ymddiriedolwr 24 November 2018
Dim ar gofnod
Leonard Parke Ymddiriedolwr 24 November 2017
Dim ar gofnod
Lawrence McGrandles Ymddiriedolwr 24 November 2017
Dim ar gofnod
CHRISTOPHER JAMES KLESEL Ymddiriedolwr 05 March 2016
Dim ar gofnod
Neil Everett Ymddiriedolwr 23 October 2014
Dim ar gofnod
Nigel RUSSELL Ymddiriedolwr 26 October 2013
Dim ar gofnod
LOUISE BALE Ymddiriedolwr 02 January 2013
Dim ar gofnod
MICHAEL THOMAS HEATH Ymddiriedolwr 25 March 1997
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.04k £36.59k £36.68k £44.85k £67.78k
Cyfanswm gwariant £43.21k £47.93k £39.33k £44.45k £36.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.80k £10.00k £1.46k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 28 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 24 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 26 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3rd Osterley Sea Scouts
Richmond Road
ISLEWORTH
TW7 7BU
Ffôn:
02085682101