Hanes ariannol 2ND DEPTFORD BOY SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 303772
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.10k | £3.82k | £3.70k | £10.41k | £1.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.56k | £8.47k | £4.45k | £7.17k | £12.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £10.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.