Hanes ariannol INSTITUTE OF FUNDRAISING

Rhif yr elusen: 1079573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.02m £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £6.23m £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £116.21k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £78.00k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £171.68k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.77m N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £2.67k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.97m N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £265.94k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £62.60k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A