Ymddiriedolwyr INSTITUTE OF FUNDRAISING

Rhif yr elusen: 1079573
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bruce Tait Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Caroline Rand Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Jordan Miller-Hughes Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Monwara Ali Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Damian Chapman Ymddiriedolwr 19 September 2024
Dim ar gofnod
Harpreet Kaur Kondel Ymddiriedolwr 12 April 2023
CHARTERED INSTITUTE OF FUNDRAISING
Derbyniwyd: Ar amser
Gary Kernahan Ymddiriedolwr 29 September 2022
Dim ar gofnod
Matthew Parkes Ymddiriedolwr 05 July 2021
CHARTERED INSTITUTE OF FUNDRAISING
Derbyniwyd: Ar amser
Rebecca Mansell Ymddiriedolwr 05 July 2021
CHARTERED INSTITUTE OF FUNDRAISING
Derbyniwyd: Ar amser
Sofia Zeenat Sheikh Ymddiriedolwr 01 July 2019
CHARTERED INSTITUTE OF FUNDRAISING
Derbyniwyd: Ar amser