Hanes ariannol THE CHARITY BANK LIMITED
Rhif yr elusen: 1091648
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.89m | £2.47m | £1.74m | £2.32m | £4.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.57m | £3.62m | £3.16m | £3.30m | £4.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.36m | £3.99m | £3.32m | £1.50m | £916.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.43m | £2.73m | £2.43m | £2.87m | £3.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £62.00k | £62.00k | £57.00k | £80.00k | £297.00k | |
|
Incwm - Arall | £73.00k | £22.00k | £9.00k | £9.00k | £13.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £2.00k | £0 | £2.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.45m | £4.39m | £4.69m | £4.39m | £3.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £118.00k | £133.00k | £125.00k | £144.00k | £203.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.