Hanes ariannol ROCKLANDS PLAYING FIELD

Rhif yr elusen: 304046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.96k £26.23k £13.89k £12.32k £47.88k
Cyfanswm gwariant £11.37k £25.42k £25.98k £17.37k £53.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £9.91k N/A N/A N/A