THE SPORTS FIELD

Rhif yr elusen: 304665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

VILLAGE AMENITY FOR SPORT / RECREATION

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £80,412
Cyfanswm gwariant: £69,742

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gwlad Yr Haf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 26 Hydref 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • WEDMORE PLAYING FIELDS MANAGEMENT COMMITTEE (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

11 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ian William Monson Cadeirydd 23 June 2015
Dim ar gofnod
Dominic Korbyn Edward Chick Ymddiriedolwr 03 February 2025
Dim ar gofnod
Raymond Newell Ymddiriedolwr 19 June 2023
Dim ar gofnod
Matthew Vaughan Lloyd Ymddiriedolwr 30 January 2023
Dim ar gofnod
Catherine Ann Hewish Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
Michael Victor Gill Ymddiriedolwr 28 October 2019
Dim ar gofnod
Trevor Savage Ymddiriedolwr 28 October 2019
Dim ar gofnod
Jack Williams Ymddiriedolwr 28 October 2019
WEDMORE YOUNG FARMERS' CLUB
Derbyniwyd: 39 diwrnod yn hwyr
SEVERN GROUP COMMITTEE OF YOUNG FARMERS CLUBS
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 333 diwrnod
David Harry Nicholls Ymddiriedolwr 28 October 2019
Dim ar gofnod
Richard Clive Banwell Ymddiriedolwr 15 July 2017
Dim ar gofnod
Philip George Patch Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £190.79k £78.05k £353.68k £198.38k £80.41k
Cyfanswm gwariant £217.06k £52.74k £299.72k £280.70k £69.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £39.50k £12.00k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 04 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 04 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 06 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 06 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 01 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 01 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 27 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 20 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Ashleigh House
Mudgley Road
WEDMORE
BS28 4DF
Ffôn:
07771852563
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael