Hanes ariannol HINDERCLAY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 304900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.20k £13.39k £3.09k £44.84k £22.23k
Cyfanswm gwariant £19.00k £13.39k £3.23k £46.22k £26.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £15.90k £1.01k N/A £38.59k £7.27k