Ymddiriedolwyr HITCHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 304901

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Gant | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Julian Malcolm Brearley | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|||||
Jackie Brearley | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Deborah Joan Martin | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Melanie Rieger | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Jenny Capper | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|
||||
Robert Whiting | Ymddiriedolwr | 10 May 2016 |
|
|
||||
DOROTHY HOUNSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.