ymddiriedolwyr LONG MELFORD VILLAGE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 304917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip John Buck | Cadeirydd | 24 August 2022 |
|
|
||||||||
Alicja Holland | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||||||
Stuart Palmer | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||||||
Adrian Oakley-Dow | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||||||
Amy Hyde Parker | Ymddiriedolwr | 13 January 2022 |
|
|
||||||||
Lisa Tipper | Ymddiriedolwr | 29 May 2019 |
|
|
||||||||
Elizabeth Haywood Macleish | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||||||
Jeremy Willetts | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||||||
Cllr JOHN MICHAEL NUNN | Ymddiriedolwr | 08 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.