Ymddiriedolwyr CHURT RECREATION GROUND

Rhif yr elusen: 305005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Roderick Barrow Ymddiriedolwr 15 January 2025
Dim ar gofnod
Philippa Harrison Ymddiriedolwr 20 September 2023
Dim ar gofnod
Michael Shorthose Ymddiriedolwr 20 September 2023
TILFORD BACH SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Wright Ymddiriedolwr 21 June 2023
Dim ar gofnod
Lisa Martin Ymddiriedolwr 15 March 2023
Dim ar gofnod
Dominic Raeside Ymddiriedolwr 15 March 2023
Dim ar gofnod
Julian Spence Ymddiriedolwr 15 March 2023
Dim ar gofnod
Myra Johnson Ymddiriedolwr 15 March 2023
Dim ar gofnod
SALLY SHORTHOSE Ymddiriedolwr 15 March 2023
GRAYSHOTT CONCERTS
Derbyniwyd: Ar amser
THE SPAYNE LINDSAY FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
DAWN BARROW Ymddiriedolwr 02 January 2014
Dim ar gofnod