Hanes ariannol 42ND BRIGHTON (SALTDEAN) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 305829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.07k £18.01k £13.35k £14.39k £13.84k
Cyfanswm gwariant £7.57k £19.72k £13.79k £17.32k £10.53k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £17.91k N/A N/A N/A