Hanes ariannol ENGLISH FOLK DANCE AND SONG SOCIETY
Rhif yr elusen: 305999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | £1.46m | £1.40m | £1.32m | £1.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60m | £1.68m | £1.15m | £1.60m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £465.20k | £517.30k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £753.58k | £524.62k | £159.51k | £670.49k | £648.92k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £386.88k | £62.20k | £72.36k | £346.12k | £418.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £541.32k | £512.22k | £436.13k | £294.96k | £331.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.26k | £8.48k | £2.89k | £9.50k | £6.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £356.25k | £212.66k | £0 | £75.68k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £217.36k | £20.50k | £89.84k | £30.95k | £107.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.29m | £846.48k | £1.23m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £307.11k | £98.50k | £17.56k | £41.24k | £39.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.47k | £19.31k | £13.95k | £25.59k | £36.31k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £296.25k | £281.08k | £332.82k | £339.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.