Hanes ariannol Fields in Trust
Rhif yr elusen: 306070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £916.00k | £537.00k | £573.00k | £744.00k | £550.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.23m | £1.18m | £1.22m | £1.27m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £713.00k | £323.00k | £304.00k | £532.00k | £357.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £122.00k | £103.00k | £110.00k | £95.00k | £122.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £41.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £120.00k | £111.00k | £94.00k | £80.00k | £71.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £65.00k | £37.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £1.26k | £0 | £14.00k | £3.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.13m | £1.05m | £1.09m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.00k | £108.00k | £132.00k | £135.00k | £150.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £78.00k | £89.00k | £57.00k | £66.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £9.00k | £141.00k | £155.00k | £36.00k | £36.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.