ymddiriedolwyr Fields in Trust
Rhif yr elusen: 306070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewan Stuart Gillies | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Duncan Neil Peake | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||
Clive Betts | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Joanna Barnett | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
Ian Ginbey | Ymddiriedolwr | 03 July 2018 |
|
|
||||
CARLOTTA CALLERI ZAVANELLI NEWBURY | Ymddiriedolwr | 07 June 2016 |
|
|
||||
MARK CAMPION | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
Jeremy Hammond | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD SCHUSTER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.