ymddiriedolwyr THE SCOUT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 306101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clair Jennifer Price | Cadeirydd | 04 September 2021 |
|
|||||
Paul William Dickson | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|
||||
Liam Mark Edgley | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|
||||
Joseph Fletcher | Ymddiriedolwr | 02 September 2023 |
|
|
||||
Dr Kathryn Jean Marks | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|
||||
Ayesha Karim | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|
||||
Jordan Pidwell | Ymddiriedolwr | 03 September 2022 |
|
|||||
JAKE MYATT | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|||||
Sharon Lee | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Carl Damian Hankinson | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Nigel Ball | Ymddiriedolwr | 04 September 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|
||||
Michael St John Ashley | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|||||
Peter Daniel Oliver OBE DL | Ymddiriedolwr | 05 September 2020 |
|
|||||
Olubusola Sodeinde | Ymddiriedolwr | 28 March 2020 |
|
|
||||
Graham Haddock | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
David Sandall | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Craig Dewar-Willox | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Ollie Wood | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||
MATTHEW THOMAS HYDE | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.