YHA (ENGLAND AND WALES)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
'TO HELP ALL, ESPECIALLY YOUNG PEOPLE OF LIMITED MEANS, TO A GREATER KNOWLEDGE, LOVE AND CARE OF THE COUNTRYSIDE, AND APPRECIATION OF THE CULTUAL VALUES OF TOWNS AND CITIES, PARTICULARLY BY PROVIDING YOUTH HOSTELS OR OTHER ACCOMMODATION FOR THEM IN THEIR TRAVELS, AND THUS TO PROMOTE THEIR HEALTH, RECREATION AND EDUCATION.'
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Cyfanswm incwm:
£61,186,310
Roddion a chymynroddion | £796.47k | |
Weithgareddau elusennol | £48.65m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £6.06m | |
Buddsoddiadau | £162.88k | |
Arall | £5.51m |
Cyfanswm gwariant:
£64,223,730
Codi arian | £411.74k | |
Weithgareddau elusennol | £63.81m | |
Arall | £0 |
£16,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £546,620 o 1 gontract(au) llywodraeth a £383,841 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £411.74k | |
Gwariant elusennol | £63.81m |
Pobl

1164 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
1193 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 10 |
£70k i £80k | 4 |
£80k i £90k | 4 |
£90k i £100k | 1 |
£110k i £120k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Mehefin 2007: Cofrestrwyd
- Y H A (Enw gwaith)
- YHA (ENGLAND AND WALES) LIMITED (Enw blaenorol)
- YOUTH HOSTEL TRUST OF ENGLAND AND WALES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Helen Hart | Cadeirydd | 09 July 2016 |
|
|
||||||
MX SARAH CLAIRE BREWIN | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||||
James Redfearn | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||||
Dr Rej Bhumbra | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||||
Paula Newton | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|||||||
Clare Louise Parsons | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|||||||
Sarah Lusty | Ymddiriedolwr | 05 November 2022 |
|
|
||||||
Anna Louise Welsh | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||||
Darren Richard Barker | Ymddiriedolwr | 13 November 2021 |
|
|
||||||
Caleb William Mark Stevens | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||
CLARE ELIZABETH HELEN FORDHAM | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||
Robert Andrew Varley | Ymddiriedolwr | 29 June 2019 |
|
|||||||
Simon Gareth Reeve | Ymddiriedolwr | 30 June 2018 |
|
|
||||||
CATHRYN ALICE HAYHURST | Ymddiriedolwr | 08 July 2017 |
|
|
||||||
Graham Turnock | Ymddiriedolwr | 11 July 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.87m | £26.26m | £35.56m | £56.91m | £61.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.16m | £40.63m | £44.90m | £59.48m | £64.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £546.62k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £74.36k | £10.71m | £2.24m | N/A | £383.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.58m | £1.80m | £1.81m | £1.51m | £796.47k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.89m | £2.02m | £3.68m | £5.07m | £6.06m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £47.38m | £22.21m | £29.72m | £42.74m | £48.65m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.00k | £20.00k | £21.00k | £33.00k | £162.88k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £210.00k | £332.00k | £7.56m | £5.51m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £832.18k | £1.35m | £1.41m | £1.19m | £350.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £56.77m | £40.32m | £44.49m | £59.13m | £63.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £384.00k | £301.00k | £405.00k | £353.00k | £411.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £149.00k | £144.00k | £148.00k | £178.23k | £268.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £99.49m | £95.14m | £85.41m | £82.43m | £71.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £960.00k | £1.04m | £1.08m | £1.02m | £1.04m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.27m | £6.38m | £14.39m | £14.36m | £12.53m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£7.15m | -£7.27m | -£3.51m | -£3.30m | -£3.82m | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £57.42m | £69.13m | £77.55m | £77.69m | £69.27m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 01 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 16 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 14 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12/12/1933 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/02/1967 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/09/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/09/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/09/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/09/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/09/2009 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 16/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/07/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/07/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/07/2015 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 JUL 2016 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30 JUN 2018 as amended on 13 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
A) TO HELP ALL, ESPECIALLY YOUNG PEOPLE OF LIMITED MEANS, TO A GREATER KNOWLEDGE, LOVE AND CARE OF THE COUNTRYSIDE, AND APPRECIATION OF THE CULTURAL VALUES OF TOWNS AND CITIES, PARTICULARLY BY PROVIDING YOUTH HOSTELS OR OTHER ACCOMMODATION FOR THEM IN THEIR TRAVELS, AND THUS TO PROMOTE THEIR HEALTH, RECREATION AND EDUCATION; B) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 22 Mehefin 2007 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
YHA (England and Wales)
Trevelyan House
MATLOCK
DE4 3YH
- Ffôn:
- 01629592751
- E-bost:
- customerservices@yha.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window