ymddiriedolwyr QUEEN ELIZABETH'S SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 306213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID ROBERT STEELE | Cadeirydd | 11 June 1998 |
|
|||||||||||||||||||||
LARS WILLIAM JACKSON | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||
CANON ANDREW JOHN WILLIAMS ROWLAND | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||
ANDREW JOHN MEYRICK WORTH | Ymddiriedolwr | 15 June 2010 |
|
|||||||||||||||||||||
KEITH EDWIN NEWMAN | Ymddiriedolwr | 19 November 2002 |
|
|
||||||||||||||||||||
MALCOLM ANDREW CHISHOLM | Ymddiriedolwr | 27 March 2000 |
|
|||||||||||||||||||||
Muriel Mary Jacobs | Ymddiriedolwr | 11 June 1998 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.