Ymddiriedolwyr PORT REGIS SCHOOL LTD
Rhif yr elusen: 306218

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Arthur Hussey | Cadeirydd | 05 April 2021 |
|
|
||||
Christa Jane Band | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Helen Snow | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Alastair Cotton | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Guy Thomas | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Emma Jane Frances Hattersley | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Rupert Timothy Herbert Jones | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
SOPHIE JACQUELINE O'KEEFE | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Alexander Balfour Henshilwood | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|||||
Timothy Deiniol Walker-Jones | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Giles Richard Collingridge Morant | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Emily Boswell | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
FIONA ELISABETH LOVERIDGE | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Gavin White | Ymddiriedolwr | 28 November 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.