Hanes ariannol DUMPTON SCHOOL
Rhif yr elusen: 306222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.96m | £3.68m | £3.67m | £3.87m | £4.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.68m | £3.74m | £3.76m | £3.74m | £4.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £160.56k | £56.26k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £161.06k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.14k | £0 | £3.67m | £0 | £7.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.94m | £3.50m | £4.70k | £3.85m | £4.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.23k | £3.03k | £1.32k | £1.22k | £6.14k | |
|
Incwm - Arall | £1.45k | £13.40k | £0 | £11.59k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.68m | £3.74m | £3.76m | £3.74m | £4.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.69k | £33.03k | £55.13k | £19.80k | £32.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.