Hanes ariannol CANFORD SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 306315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £19.84m £26.59m £23.32m £24.91m £27.45m
Cyfanswm gwariant £19.81m £19.72m £21.19m £22.90m £25.28m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £844.59k £494.02k £2.60k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £99.94k £152.76k £196.36k £399.21k £502.99k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £784.05k £644.83k £1.28m £1.38m £1.57m
Incwm - Weithgareddau elusennol £17.93m £19.35m £21.60m £22.78m £24.88m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £175.76k £180.40k £239.96k £354.54k £481.22k
Incwm - Arall £852.68k £6.26m £10.28k £0 £14.52k
Incwm - Cymynroddion £0 £1.00k £1.00k £100.00k £50.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £19.02m £19.12m £19.91m £21.44m £23.83m
Gwariant - Ar godi arian £789.77k £591.52k £1.28m £1.46m £1.45m
Gwariant - Llywodraethu £17.79k £64.86k £68.49k £69.66k £80.25k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £80.31k £0 £0 £41.81k £43.16k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0