Hanes ariannol TRURO SCHOOL
Rhif yr elusen: 306576
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.20m | £11.14m | £11.17m | £11.66m | £11.90m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.43m | £10.44m | £11.13m | £11.16m | £11.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £90.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £331.00k | £358.00k | £402.00k | £548.00k | £492.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.87m | £10.78m | £10.77m | £11.00m | £11.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £27.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £17.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.11m | £10.12m | £10.76m | £10.74m | £11.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £341.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.00k | £87.00k | £120.00k | £79.00k | £134.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.