Hanes ariannol BALLARD SCHOOL LIMITED

Rhif yr elusen: 307328
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.36m £6.74m £7.12m £7.59m £7.99m
Cyfanswm gwariant £5.62m £5.90m £6.41m £7.29m £7.59m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £186.90k £50.65k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £325.11k £1.00k £0 £6.53k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £18.30k £0 £23.19k £40.53k £61.48k
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.05m £6.20m £6.99m £7.35m £7.67m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £100.78k £80.86k £81.78k £145.85k £232.59k
Incwm - Arall £195.32k £141.17k £21.87k £53.10k £11.78k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.61m £5.89m £6.40m £7.27m £7.56m
Gwariant - Ar godi arian £11.23k £12.75k £13.27k £15.85k £22.70k
Gwariant - Llywodraethu £11.02k £11.22k £14.03k £19.86k £17.45k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £12.75k £13.27k £15.85k £22.70k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0