Hanes ariannol WALHAMPTON SCHOOL TRUST LTD.

Rhif yr elusen: 307330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.28m £5.45m £5.83m £6.06m £6.56m
Cyfanswm gwariant £5.36m £5.37m £5.80m £6.00m £6.30m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £165.71k N/A £83.89k £120.84k
Incwm o roddion a chymynroddion £26.41k £20.86k £18.14k £1.12k £16.52k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £40.12k £40.25k £75.90k £98.16k £114.83k
Incwm - Weithgareddau elusennol £5.47m £5.21m £5.72m £5.93m £6.39m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £0 £181.22k £21.18k £27.21k £42.53k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £5.27m £5.28m £5.66m £5.87m £6.17m
Gwariant - Ar godi arian £84.05k £84.81k £129.25k £99.70k £106.39k
Gwariant - Llywodraethu £46.79k £0 £0 £0 £65.90k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £4.03k £6.60k £16.60k £23.32k £28.90k