Dogfen lywodraethu THE PREBENDAL SCHOOL
Rhif yr elusen: 307370
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DEAN BURGEN'S STATUTE OF MAY 1880 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 12 MARCH 1979, SCHEME DATED 12 JULY 1984, RESOLUTION DATED 15 SEPTEMBER 2000, SCHEME DATED 17 DECEMBER 2003, RESOLUTION DATED 15 NOVEMBER 2007
Gwrthrychau elusennol
A BOYS AND GIRLS' PREPARATORY BOARDING AND DAY SCHOOL GIVING RELIGIOUS AND EDUCATIONAL INSTRUCTION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.