DORA GREEN EDUCATIONAL TRUST LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Lavant House School Educational Trust Ltd makes grants to advance for the public benefit the education of girls and boys under the age of 25 years in any manner being exclusively charitable as the Trustees may from time to time determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
- LAVANT HOUSE (Enw gwaith)
- LAVANT HOUSE SCHOOL EDUCATIONAL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Green | Ymddiriedolwr | 28 February 2020 |
|
|
||||
Mrs L Butt | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|||||
AUBREY MALCOLM-GREEN | Ymddiriedolwr | 25 September 2014 |
|
|
||||
ROSALYND KAMARYC | Ymddiriedolwr | 12 April 2011 |
|
|
||||
JENNIFER BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 12 April 2011 |
|
|
||||
HILARY HERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rollo Malcolm-Green | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £895 | £107.77k | £260.77k | £1.95k | £21.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90k | £3.40k | £18.67k | £51.35k | £18.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 21 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 14 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 SEPTEMBER 1966 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 31 OCT 2019 as amended on 16 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
TO MAKE GRANTS TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS UNDER 25 IN ANY MANNER BEING EXCLUSIVELY CHARITABLE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stornoway
Cott Lane
Burley
Ringwood
BH24 4BB
- Ffôn:
- 01425 402100
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window